Ausschussmitglieder |
Ennen, Johann | | Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | (Vorsitzender) | (Vorsitzender) |
Peters, Günter | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2006 | 19.10.2010 | von 01.11.2006 bis 19.10.2010 | (Vorsitzender) | (Vorsitzender) |
Ackermann, Achim | FWG | FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Conrads, Hartwig | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.10.2010 | 31.10.2011 | von 20.10.2010 bis 31.10.2011 | |
Dirks, Harald | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Eilers, Maike | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 19.10.2010 | von 01.11.2006 bis 19.10.2010 | |
Fischer, Lotte | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Lohfeld, Hans-Hermann | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.10.2010 | 31.10.2011 | von 20.10.2010 bis 31.10.2011 | |
Meyer, Inge | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Rasche, Hans-Otto | FWG | FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 19.10.2010 | von 01.11.2006 bis 19.10.2010 | |
Renken, Ingo | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Reuber, Traute | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.10.2010 | 31.10.2011 | von 20.10.2010 bis 31.10.2011 | |
stimmberechtigte Mitglieder des Schulausschusses |
Ecker, Christian | | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | 16.02.2011 | 31.10.2011 | von 16.02.2011 bis 31.10.2011 | |
Felsmann, Nicole | | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | 01.10.2009 | 31.10.2011 | von 01.10.2009 bis 31.10.2011 | |
Kursiss-Eden, Petra | | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | 09.06.2009 | 31.10.2011 | von 09.06.2009 bis 31.10.2011 | (Vertretung für Gunda Steevens) | (Vertretung für Gunda Steevens) |
Steevens, Gunda | | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | 01.02.2009 | 31.10.2011 | von 01.02.2009 bis 31.10.2011 | |
Müller, Birgit | | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | 01.11.2006 | 15.02.2009 | von 01.11.2006 bis 15.02.2009 | |
Radon, Karin | | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | 01.11.2006 | 29.09.2009 | von 01.11.2006 bis 29.09.2009 | |
beratendes Mitglied |
Harms, Dennis | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.10.2010 | 31.10.2011 | von 01.10.2010 bis 31.10.2011 | (Vertretung für Nina-Henrike Murhoff) | (Vertretung für Nina-Henrike Murhoff) |
Murhoff, Nina-Henrike | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.10.2010 | 31.10.2011 | von 01.10.2010 bis 31.10.2011 | |
beratende Mitglieder für den Kindergartenbereich |
Basler, Sandra | | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | 14.03.2011 | 31.10.2011 | von 14.03.2011 bis 31.10.2011 | |
Krull, Anita | | Beratendes Beiratsmitglied | Beratendes Beiratsmitglied | 24.01.2008 | 04.03.2009 | von 24.01.2008 bis 04.03.2009 | |
Lichtblau, Ilka | | Beratendes Beiratsmitglied | Beratendes Beiratsmitglied | 11.06.2009 | 14.03.2011 | von 11.06.2009 bis 14.03.2011 | (Vertretung für Uta Rutz) | (Vertretung für Uta Rutz) |
Messow, Martina | | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | Stimmberechtigtes Beiratsmitglied | 14.03.2011 | 31.10.2011 | von 14.03.2011 bis 31.10.2011 | |
Riedel, Constanze | | Beratendes Beiratsmitglied | Beratendes Beiratsmitglied | 22.12.2010 | 31.10.2011 | von 22.12.2010 bis 31.10.2011 | |
Röhrig, Uta | | Beratendes Beiratsmitglied | Beratendes Beiratsmitglied | 04.03.2009 | 30.03.2010 | von 04.03.2009 bis 30.03.2010 | |
Rutz, Uta | | Beratendes Beiratsmitglied | Beratendes Beiratsmitglied | 01.04.2010 | 31.10.2011 | von 01.04.2010 bis 31.10.2011 | |
Strömer, Andrea | | Beratendes Beiratsmitglied | Beratendes Beiratsmitglied | 04.03.2009 | 14.03.2011 | von 04.03.2009 bis 14.03.2011 | |